APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pic de Peguera, 11
Código Postal 17003
Municipio Girona
Provincia Girona
Razón Social APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL
CIF B55119887
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 08/11/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montserrat Domingo Serra | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 15/07/2014 |
Montserrat Perez Curos | Liquidador | 15/07/2014 | 15/07/2014 |
Montserrat Perez Curos | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 15/07/2014 |
ACTOS BORME DE APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
- C/ PIC DE PEGUERA 11-15 - DESPATX 19, EDIF. JAUME (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-17
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 176, S 8, H GI 52663, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-17
Dirección:C/ JOSEP PLA 70 (VIDRERES)
Comienzo de operaciones:08/11/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Mediación e intermediación en la prestación de todo tipo de servicios de ingeniería. Gestión de proyectos de eficiencia energética. Actividad inmobiliaria en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 176, S 8, H GI 52663, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-17