TERESA COMA BATLLE
Informe ejecutivo de TERESA COMA BATLLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TERESA COMA BATLLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERS ELECTRICS GIRONA SL | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | |
COMERCIAL ELECTRICA GIRONA SA | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | |
COMELGRUP GIRONA SL | Director Gerente | 15/01/2013 | |
COMELGRUP GIRONA SL | Consejero | 15/01/2013 | |
COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS SA | Apoderado Solidario | 04/01/2013 | |
COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA | Consejero | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE TERESA COMA BATLLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERESA COMA BATLLE
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA GIRONA SA
Apoderado Solidario
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 137, S 8, H GI 2424, I/A 44 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-17
Empresa: TALLERS ELECTRICS GIRONA SL
Apoderado Solidario
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 115, S 8, H GI 6968, I/A 21 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-17
Empresa: COMELGRUP GIRONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Perez Curos
- Joaquina Ferroni Bosch
- Montserrat Perez Curos
- Pere Sague Turon
- Teresa Coma Batlle
Director Gerente
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 167, S 8, H GI 24649, I/A 12 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-17
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS SA
Apoderado Solidario
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 167, S 8, H GI 3613, I/A 23 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-17
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA
Consejero
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 203, S 8, H GI 6498, I/A 26 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Información de TERESA COMA BATLLE
Mostramos los datos de TERESA COMA BATLLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERESA COMA BATLLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos