MIRO GASET JORGE
Informe ejecutivo de MIRO GASET JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIRO GASET JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DANONE SA | Apoderado | 08/11/2012 | 19/03/2020 |
DANONE SA | Apoderado Solidario | 14/03/2017 | 19/03/2020 |
AGUAS DANONE SA | Presidente | 23/07/2014 | 05/04/2018 |
AGUAS DANONE SA | Consejero | 23/07/2014 | 05/04/2018 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 22/01/2013 | 22/12/2016 |
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA | Consejero | 21/11/2012 | 23/09/2014 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 31/01/2012 | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE MIRO GASET JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO GASET JORGE
Empresa: DANONE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Miro Gaset Jorge
- Trenco Martinez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46630 , F 10, S 8, H B 31129, I/A 430 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: AGUAS DANONE SA
Consejero
- Casajuana Cusco Francesc
- DANONE SA
- Miro Gaset Jorge
Presidente
- Miro Gaset Jorge
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 194, S 8, H B 57106, I/A 268 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: DANONE SA
Apoderado Solidario
- Aguilera Pino Elena
- Alberto Paulo Saores Dos Santos
- Alexandre Claude Daniel Biau
- Berenguer Mora Natalia
- Buxadera Vidal Maria De Las Mercedes
- Cano Vilalta Juan Carlos
- Cecile Virginie Hesse
- Egea Kenz Maria Elena Cristina
- Erik Matthias Graf Von Krockow
- Garcia Jorge Isabel
- Gil Salvador Susana
- Giner Castillo Maria Elena
- Jean Philippe Pare
- Miro Gaset Jorge
- Ramos Garcia David
- Rifa Remolina Helena
- Ronaldo Balloni Filho
- Sanchez Castillo Marc
- Serena Murillo Maria Angeles
- Valles Font Jordi
- Villanueva Sobrado Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 216, S 8, H B 31129, I/A 373 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- CALIDAD PASCUAL SA
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Escudero Escudero Ana Belen
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Pizarro Jose Luis
- Lopez Zafra Javier
- Maria Serrano Agusti
- Martin Yañez Antonio
- Meunier Bernard
- Miro Gaset Jorge
- Moya Sanabria Jose
- Perez Diaz Jesus Serafin
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Solans Senen Javier
- UNILEVER ESPAÑA SA
- Vallejo Fernandez Francisco
- Yague Alameda Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 171, S 8, H M 189581, I/A 32 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: ECOEMBALAJES ESPAÑA SA
Consejero
- Alvarez Vallejo Javier
- Astals Coma Pedro
- Balairon Ruiz Antonio
- Barrio Alvarez David
- Bautista Garcia Enrique
- Benavente Rodriguez Jose Miguel
- Blasco Quintana Alberto
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- Chicon Gonzalez Antonio
- De La Cruz Lopez David
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Escudero Escudero Ana Belen
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gutierrez Velazquez Alejandro
- Lacorte Arrestarazu Luis Carlos
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Llorente Martinez Bernardo
- Lopez Pizarro Jose Luis
- Lopez Zafra Javier
- Martin Yañez Antonio
- Martinez Rodriguez Teresa
- Merino Martinez Miguel Angel
- Meunier Bernard
- Millan Astray Romero Javier
- Miro Gaset Jorge
- Morales Alonso Juan Manuel
- Moya Calamardo Jose Antonio
- Moya Sanabria Jose
- Muñoz Calvente Margarita
- Ramos Varillas Agustin
- RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Rodriguez Bertiz Jaime
- Rodriguez Moya Mariano
- Solans Senen Javier
- TETRA PAK ENVASES SA
- TETRA PAK HISPANIA SA
- Trenor Colomer Fernando
- UNILEVER ESPAÑA SA
- Vallejo Fernandez Francisco
- Valles Albar Guillermo
- Yague Alameda Jose Manuel
- Zapata Berrueco Victor
Mmbr.Com.Del
Pres.Com.Del
Presidente
Representante
Sec.Com.Del
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27243 , F 48, S 8, H M 190844, I/A 70 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: AGUAS FONT VELLA Y LANJARON SA
Consejero
- Miro Gaset Jorge
Presidente
- Miro Gaset Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 103, S 8, H B 57106, I/A 220 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Escudero Escudero Ana Belen
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- GRUPO LECHE PASCUAL SA
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Pizarro Jose Luis
- Lopez Zafra Javier
- Maria Serrano Agusti
- Martin Yañez Antonio
- Meunier Bernard
- Miro Gaset Jorge
- Moya Sanabria Jose
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Solans Senen Javier
- Vallejo Fernandez Francisco
- Yague Alameda Jose Manuel
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 167, S 8, H M 189581, I/A 27 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Baltasar Pazos Ana
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- CODORNIU SA
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Aleman Sanchez Horacio
- GRUPO LECHE PASCUAL SA
- Lopez Pizarro Jose Luis
- Maria Serrano Agusti
- Martin Yañez Antonio
- Matamoro Irago Angel
- Meunier Bernard
- Miro Gaset Jorge
- Moya Sanabria Jose
- Perez Diaz Jesus Serafin
- RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Rodriguez Valls David
- Rosello Such Jose Antonio
- Solans Senen Javier
- Solans Senen Javier
- Taix Enseñat Ramon
- Tisserand Didier
- UNILEVER ESPAÑA SA
- Valdes Bueno Fernando
- Yague Alameda Jose Manuel
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 167, S 8, H M 189581, I/A 27 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: ECOEMBALAJES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Consejero
- Alvarez Vallejo Javier
- Arranz Llorente Alberto
- Balairon Ruiz Antonio
- Barrio Alvarez David
- Bautista Garcia Enrique
- Benavente Rodriguez Jose Miguel
- Blasco Quintana Alberto
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- Chicon Gonzalez Antonio
- De La Cruz Lopez David
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Escudero Escudero Ana Belen
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gutierrez Velazquez Alejandro
- Lacorte Arrestarazu Luis Carlos
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Llorente Martinez Bernardo
- Lopez Zafra Javier
- Maria Serrano Agusti
- Martin Yañez Antonio
- Martinez Rodriguez Teresa
- Merino Martinez Miguel Angel
- Meunier Bernard
- Millan Astray Romero Javier
- Miro Gaset Jorge
- Moya Calamardo Jose Antonio
- Moya Sanabria Jose
- Muñoz Calvente Margarita
- RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Rodriguez Bertiz Jaime
- Rodriguez Moya Mariano
- Serafin Perez Jesus
- Solans Senen Javier
- Trenor Colomer Fernando
- Vallejo Fernandez Francisco
- Valles Albar Guillermo
- Zapata Berrueco Victor
Mmbr.Com.Del
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27243 , F 40, S 8, H M 190844, I/A 58 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: DANONE SA
Apoderado
- Miro Gaset Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42755 , F 40, S 8, H B 31129, I/A 313 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
VER MAS ACTOS
Información de MIRO GASET JORGE
Mostramos los datos de MIRO GASET JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO GASET JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos