VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 20/05/2022 | 07/02/2024 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 12/06/2019 | 20/05/2022 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 22/12/2016 | 12/06/2019 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 22/01/2013 | 22/12/2016 |
AGUA DE BRONCHALES SA | Consejero | 25/11/2014 | |
AGUA DE BRONCHALES SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/04/2013 | 25/11/2014 |
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA | Consejero | 21/11/2012 | 23/09/2014 |
AGUA DE BRONCHALES SA | Director General | 01/04/2013 | 30/04/2013 |
AGUA DE BRONCHALES SA | Presidente | 01/04/2013 | |
AGUA DE BRONCHALES SA | Consejero Delegado | 01/04/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Escudero Escudero Ana
- Vallejo Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44179 , F 41, S 8, H M 189581, I/A 44 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Batres Gonzalez Susana
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Espina Manchon Maria Del Pilar
- Fernandez Andres Primitivo
- Garcia De Quevedo Ruiz Mauricio
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Orriols Arumi Xavier
- Pascual Gomez-cuetara Tomas
- Vallejo Fernandez Francisco
- Villavecchia Barnach Calbo Jorge
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39255 , F 224, S 8, H M 189581, I/A 38 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Ayala Viegas Anibal Ruben
- Batres Gonzalez Susana
- CALIDAD PASCUAL SA
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Espina Manchon Maria Del Pilar
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gracias Soares Paolo Miguel
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Orriols Arumi Xavier
- Pascual Gomez-cuetara Tomas
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Solans Senen Javier
- Vallejo Fernandez Francisco
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39255 , F 224, S 8, H M 189581, I/A 38 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Anmella Subias Ricardo
- Ayala Viegas Anibal Ruben
- Batres Gonzalez Susana
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Espina Manchon Maria Del Pilar
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gracias Soares Paolo Miguel
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Pascual Gomez-cuetara Tomas
- Solans Senen Javier
- Vallejo Fernandez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 172, S 8, H M 189581, I/A 34 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Anmella Subias Ricardo
- Batres Gonzalez Susana
- Calvo Garcia-benavides Manuel
- Dereux Laurent
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gracias Soares Paolo Miguel
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Mitjavila I Moix Xavier
- Moya Sanabria Jose
- Solans Senen Javier
- Vallejo Fernandez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 172, S 8, H M 189581, I/A 34 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Batres Gonzalez Susana
- Calvo Garcia-benavides Manuel
- Dereux Laurent
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Mitjavila I Moix Xavier
- Moya Sanabria Jose
- Solans Senen Javier
- Vallejo Fernandez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 171, S 8, H M 189581, I/A 32 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- CALIDAD PASCUAL SA
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Escudero Escudero Ana Belen
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Pizarro Jose Luis
- Lopez Zafra Javier
- Maria Serrano Agusti
- Martin Yañez Antonio
- Meunier Bernard
- Miro Gaset Jorge
- Moya Sanabria Jose
- Perez Diaz Jesus Serafin
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Solans Senen Javier
- UNILEVER ESPAÑA SA
- Vallejo Fernandez Francisco
- Yague Alameda Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15107 , F 171, S 8, H M 189581, I/A 32 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: AGUA DE BRONCHALES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gomez De Liaño Botella Mariano Fernando
- Vallejo Fernandez Francisco
Consejero
- Gomez De Liaño Botella Mariano Fernando
- Vallejo Fernandez Francisco
PresEjecutiv
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 68, S 8, H TE 3251, I/A 47 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-44
Empresa: ECOEMBALAJES ESPAÑA SA
Consejero
- Alvarez Vallejo Javier
- Astals Coma Pedro
- Balairon Ruiz Antonio
- Barrio Alvarez David
- Bautista Garcia Enrique
- Benavente Rodriguez Jose Miguel
- Blasco Quintana Alberto
- Cansinos Aviles Jorge Luis
- Chicon Gonzalez Antonio
- De La Cruz Lopez David
- Diez Rodrigalvarez Maria Val
- Escudero Escudero Ana Belen
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gutierrez Velazquez Alejandro
- Lacorte Arrestarazu Luis Carlos
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Llorente Martinez Bernardo
- Lopez Pizarro Jose Luis
- Lopez Zafra Javier
- Martin Yañez Antonio
- Martinez Rodriguez Teresa
- Merino Martinez Miguel Angel
- Meunier Bernard
- Millan Astray Romero Javier
- Miro Gaset Jorge
- Morales Alonso Juan Manuel
- Moya Calamardo Jose Antonio
- Moya Sanabria Jose
- Muñoz Calvente Margarita
- Ramos Varillas Agustin
- RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Rodriguez Bertiz Jaime
- Rodriguez Moya Mariano
- Solans Senen Javier
- TETRA PAK ENVASES SA
- TETRA PAK HISPANIA SA
- Trenor Colomer Fernando
- UNILEVER ESPAÑA SA
- Vallejo Fernandez Francisco
- Valles Albar Guillermo
- Yague Alameda Jose Manuel
- Zapata Berrueco Victor
Mmbr.Com.Del
Pres.Com.Del
Presidente
Representante
Sec.Com.Del
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27243 , F 48, S 8, H M 190844, I/A 70 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: AGUA DE BRONCHALES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gomez De Liaño Botella Mariano Fernando
- Vallejo Fernandez Francisco
PresEjecutiv
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 153, S 8, H TE 3251, I/A 43 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-44
VER MAS ACTOS
Información de VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLEJO FERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos