GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALIDAD PASCUAL SA | Consejero | 05/09/2024 | |
KH LLOREDA SA | Consejero | 10/02/2024 | |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Consejero | 20/05/2022 | |
REGISVIGO SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Apoderado | 28/06/2013 | |
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA | Apoderado | 12/06/2013 | |
NACHO GONZALEZ CONSULTING SL | Administrador Unico | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO
Empresa: CALIDAD PASCUAL SA
Consejero
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- L'albatros Scf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 2337, I/A 176 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-09
Empresa: KH LLOREDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 169, S 8, H B 64366, I/A 43 (10/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: CALIDALIA SL
Representante
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 82, S 8, H M 268475, I/A 77 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Empresa: NUEVA PESCANOVA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Consejero
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4194, L 4194, F 87, S 8, H PO 58757, I/A 73 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-36
Empresa: INSUIÑA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 4413, F 80, S 8, H PO 2057, I/A 96 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-36
Empresa: NUEVA PESCANOVA BIOMARINE CENTER SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Apoderado Solidario
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4354, L 4354, F 144, S 8, H PO 61543, I/A 35 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-36
Empresa: NUEVA PESCANOVA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Hernandez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4194, L 4194, F 87, S 8, H PO 58757, I/A 72 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-36
Empresa: CALIDALIA SL
Representante
- Ferrero Jordi Antonio Bernardo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Lopez Donaire Manuel
- Prats Palomo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 78, S 8, H M 268475, I/A 70 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Batres Gonzalez Susana
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Espina Manchon Maria Del Pilar
- Fernandez Andres Primitivo
- Garcia De Quevedo Ruiz Mauricio
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Orriols Arumi Xavier
- Pascual Gomez-cuetara Tomas
- Vallejo Fernandez Francisco
- Villavecchia Barnach Calbo Jorge
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39255 , F 224, S 8, H M 189581, I/A 38 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: PARTICIPACION ECOLOGICA SA
Consejero
- Ayala Viegas Anibal Ruben
- Batres Gonzalez Susana
- CALIDAD PASCUAL SA
- Diez Rodrigalvarez Maria Del Val
- Escudero Escudero Ana
- Espina Manchon Maria Del Pilar
- Fernandez Andres Primitivo
- Gonzalez Hernandez Ignacio
- Gracias Soares Paolo Miguel
- Larracoechea Jausoro Ignacio
- Lopez Zafra Javier
- Miro Gaset Jordi
- Orriols Arumi Xavier
- Pascual Gomez-cuetara Tomas
- REFRESCOS ENVASADOS SA
- Solans Senen Javier
- Vallejo Fernandez Francisco
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39255 , F 224, S 8, H M 189581, I/A 38 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos