MIRANDA DE PABLO MARIA
Informe ejecutivo de MIRANDA DE PABLO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MIRANDA DE PABLO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 08/11/2022 | |
FAIRFIELD INVEST SL | Apoderado | 28/10/2022 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 26/11/2021 | |
DIAGONAL MAR PROPCO 1 SL | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | |
DIAGONAL MAR PROPCO 2 SL | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | |
DIAGONAL MAR PROPCO 3 SL | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 23/08/2017 |
VINCULACIONES DE MIRANDA DE PABLO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA DE PABLO MARIA
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado
- Miranda De Pablo Maria
- Olivan Lopez Antonio
- Oliveira Arrais Luis Carlos
- Parraga Garcia Daniel
- Saenger Escola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 117, S 8, H M 13635, I/A 467 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: FAIRFIELD INVEST SL
Apoderado
- Miranda De Pablo Maria
- Olivan Lopez Antonio
- Oliveira Arrais Luis Carlos
- Parraga Garcia Daniel
- Saenger Escola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37620 , F 160, S 8, H M 619719, I/A 18 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Calvo Garcia Fernando
- Lopez Ceron Hoyos Soledad
- Miranda De Pablo Maria
- Oliveira Arrais Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41785 , F 75, S 8, H M 13635, I/A 426 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: DIAGONAL MAR PROPCO 3 SL
Apoderado Solidario
- Gongora Gay Maite
- Gonzalez Aranguez Francisco Javier
- Medina Laguna Daniel
- Miranda De Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 37, S 8, H M 412191, I/A 30 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: DIAGONAL MAR PROPCO 2 SL
Apoderado Solidario
- Gongora Gay Maite
- Gonzalez Aranguez Francisco Javier
- Medina Laguna Daniel
- Miranda De Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 222, S 8, H M 412432, I/A 30 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: DIAGONAL MAR PROPCO 1 SL
Apoderado Solidario
- Gongora Gay Maite
- Gonzalez Aranguez Francisco Javier
- Medina Laguna Daniel
- Miranda De Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32939 , F 223, S 8, H M 412278, I/A 39 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16754 , F 143, S 8, H M 13635, I/A 145 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Apoderado Solidario
- Miranda De Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 213, S 8, H M 418179, I/A 52 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gimenez Pastor Adrian
- Homet Beltran Carlos
- Miranda De Pablo Maria
- Morelle Stephanie Celine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 2, S 8, H M 462734, I/A 77 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS TIME BLUE SL
Apoderado Solidario
- Miranda De Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27992 , F 224, S 8, H M 462735, I/A 78 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
VER MAS ACTOS
Información de MIRANDA DE PABLO MARIA
Mostramos los datos de MIRANDA DE PABLO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA DE PABLO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos