PARRAGA GARCIA DANIEL
Informe ejecutivo de PARRAGA GARCIA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRAGA GARCIA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAIRFIELD INVEST SL | Apoderado | 06/06/2024 | |
PARQUE SHOPPING ELCHE SL | Apoderado | 30/01/2023 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 08/11/2022 | |
FAIRFIELD INVEST SL | Apoderado | 28/10/2022 |
VINCULACIONES DE PARRAGA GARCIA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRAGA GARCIA DANIEL
Empresa: FAIRFIELD INVEST SL
Apoderado
- Parraga Garcia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 619719, I/A 20 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: PARQUE SHOPPING ELCHE SL
Apoderado
- Parraga Garcia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37620 , F 188, S 8, H M 211580, I/A 76 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado
- Miranda De Pablo Maria
- Olivan Lopez Antonio
- Oliveira Arrais Luis Carlos
- Parraga Garcia Daniel
- Saenger Escola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 117, S 8, H M 13635, I/A 467 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: FAIRFIELD INVEST SL
Apoderado
- Miranda De Pablo Maria
- Olivan Lopez Antonio
- Oliveira Arrais Luis Carlos
- Parraga Garcia Daniel
- Saenger Escola Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37620 , F 160, S 8, H M 619719, I/A 18 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: LEG II SAN VICENTE SL
Apoderado
- Parraga Garcia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37768 , F 184, S 8, H B 247069, I/A 15 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-08
Información de PARRAGA GARCIA DANIEL
Mostramos los datos de PARRAGA GARCIA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRAGA GARCIA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos