GARCIA SOMOZA SERGIO
Informe ejecutivo de GARCIA SOMOZA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GARCIA SOMOZA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SC NUEVA CONDO MURCIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/04/2022 | |
SC NUEVA CONDO MURCIA SL | Apoderado Mancomunado | 05/04/2022 | |
KLEPIERRE VALLECAS SA | Apoderado Mancomunado | 31/03/2022 | |
KLEPIERRE VALLECAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2022 | |
KLECAR FONCIER ESPAÑA SL | Apoderado | 30/03/2022 | |
KLEPIERRE REAL ESTATE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2022 | |
KLEPIERRE REAL ESTATE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 28/03/2022 | |
PRINCIPE PIO GESTION SA | Apoderado Mancomunado | 28/03/2022 | |
PRINCIPE PIO GESTION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2022 | |
KLEPIERRE PLENILUNIO SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA SOMOZA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SOMOZA SERGIO
Empresa: SC NUEVA CONDO MURCIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 221, S 8, H M 498009, I/A 30 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: SC NUEVA CONDO MURCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Bejarano Denise
- Blanco Hortal Jose Maria
- Cuellar Sanchez Javier
- Delibes De La Guardia Santiago
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Garcia Somoza Sergio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Martin Garcia Raquel
- Martinez Lopez Amaya
- Pousset-bougere Gauthier
- Sanchez Casas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 219, S 8, H M 498009, I/A 29 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: KLEPIERRE VALLECAS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34619 , F 179, S 8, H M 361453, I/A 55 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: KLEPIERRE VALLECAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Bejarano Denisse
- Blanco Hortal Jose Maria
- Cuellar Sanchez Javier
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Garcia Somoza Sergio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Martin Garcia Raquel
- Martinez Lopez Amaya
- Pousset-bougere Gauthier
- Sanchez Casas Diego
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34619 , F 177, S 8, H M 361453, I/A 54 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: KLECAR FONCIER ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37813 , F 11, S 8, H M 270017, I/A 79 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: KLECAR FONCIER ESPAÑA SL
Apoderado
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Bejarano Denise
- Bejarano Denise
- Blanco Hortal Jose Maria
- Blanco Hortal Jose Maria
- Cuellar Sanchez Javier
- Cuellar Sanchez Javier
- Delibes De La Guardia Santiago
- Diez Gonzalez Isabel
- Diez Gonzalez Isabel
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Fernandez San Cristobal Yolanda
- Flores Martos Jose Luis
- Flores Martos Jose Luis
- Garcia Somoza Sergio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Guimbao Bescos Ignacio
- Martin Garcia Raquel
- Martin Garcia Raquel
- Martinez Lopez Amaya
- Martinez Lopez Amaya
- Pousset-bougere Gauthier
- Pousset-bougere Gauthier
- Sanchez Casas Diego
- Sanchez Casas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37813 , F 8, S 8, H M 270017, I/A 77 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: PRINCIPE PIO GESTION SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 222, S 8, H M 206962, I/A 74 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: PRINCIPE PIO GESTION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 221, S 8, H M 206962, I/A 73 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: KLEPIERRE PLENILUNIO SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30665 , F 191, S 8, H M 477781, I/A 38 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: KLEPIERRE PLENILUNIO SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30665 , F 190, S 8, H M 477781, I/A 37 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SOMOZA SERGIO
Mostramos los datos de GARCIA SOMOZA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SOMOZA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos