PROMOCIONES INMOBILIARIAS GARDINER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 56
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES INMOBILIARIAS GARDINER SL
CIF B85454544
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/06/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GARDINER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GARDINER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bogo Abadie Mariana | Apoderado Solidario | 26/02/2016 | 24/08/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/05/2014 | 24/08/2017 |
Dohin Benoit Denis | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2014 | 24/08/2017 |
Ferracci Laetitia | Apoderado | 07/08/2014 | 24/08/2017 |
Illan De Haro Enrique | Apoderado | 03/05/2013 | 24/08/2017 |
Illan De Haro Enrique | Representante | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
Lizcano Perret Ricardo | Apoderado Solidario | 26/02/2016 | 24/08/2017 |
Murua Ruiz Fernando Joaquin | Apoderado | 18/02/2016 | 24/08/2017 |
Orchard Simon Thomas | Apoderado | 15/02/2013 | 24/08/2017 |
Raymond Aoustin Mael Jean-marie | Apoderado | 25/05/2011 | 24/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GARDINER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 3, S 8, H M 462734, I/A 80 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 3, S 8, H M 462734, I/A 80 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 3, S 8, H M 462734, I/A 80 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 3, S 8, H M 462734, I/A 80 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 2, S 8, H M 462734, I/A 79 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 2, S 8, H M 462734, I/A 78 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 2, S 8, H M 462734, I/A 77 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 1, S 8, H M 462734, I/A 76 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 1, S 8, H M 462734, I/A 75 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 1, S 8, H M 462734, I/A 74 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28