MAYOR LOZANO MAYTE
Informe ejecutivo de MAYOR LOZANO MAYTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MAYOR LOZANO MAYTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION A.V. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2022 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 29/05/2015 |
VINCULACIONES DE MAYOR LOZANO MAYTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYOR LOZANO MAYTE
Empresa: ALLIANZ TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49000 , F 2, S 8, H B 476720, I/A 68 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45506 , F 111, S 8, H M 743505, I/A 86 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Crego Liz Sergio
- Espinet Padura Sergio
- Fernandez Fernandez Concepcion
- Fernandez Niño Emilio
- Guevara Santamaria Jenny Catalina
- Iliakis Christoforos
- Jurado Martin Thais
- Lazaro Ramos Maria Belen
- Mayor Lozano Mayte
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Rodriguez Gonzalez Elena
- Segura Rius Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45506 , F 111, S 8, H M 743505, I/A 86 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballesta Rodriguez Enrique
- Chumillas Gomez Del Olmo Diana
- Gallardo Jimenez David Omar
- Guevara Santamaria Jenny Catalina
- Lazaro Ramos Maria Belen
- Lopez-doriga Diez Rafael
- Martinez Azpitarte Beatriz
- Mayor Lozano Mayte
- Moreno Caballero Jaime-david
- Ojeda Vaquero Maria Fernanda
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Pascual Pascual Ascension
- Ruiz Costa Jussa Laura
- Sassot Cladera Genoveva
- Segura Rius Mireia
- Subira Amoros Gisela
- Velasco Ortiz Villajos Magdalena
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40672 , F 180, S 8, H M 709924, I/A 15 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biurrun Alejano Maria Pineda
- Carrasco Gonzalez Angel
- Chumillas Del Olmo Diana
- Fernandez Niño Emilio
- Gallardo Jimenez David Omar
- Gallart Martinez Joan
- Leguey Galan Javier
- Lopez Hernandez Diana
- Martinez Soley Ignacio
- Mateu Simo Paola
- Ojea Vaquero Maria Fernanda
- Perez Canal Arturo
- Villanueva Ortega Rebeca Maria
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Ferrarons Pilar
- Cabezas Marcos Geronimo
- Cabrera Millan Jose
- Carreño Viejo Arturo Alberto
- De Arguelles Gonzalez Jaime Eduardo
- Familiar Moreno Salome
- Garcia Vegas Jose Francisco
- Lazaro Ramos Maria Belen
- Mayor Lozano Mayte
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Perez Canal Arturo
- Ruiz Costa Jussa Laura
- Segura Rius Mireia
- TARGOBANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37816 , F 46, S 8, H M 3, I/A 198 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: AMOS IBEROLATAM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camps Ballus Jose Maria
- Catala Armengol Lluis
- Cristina Conceincao Anunciacao Petronilha Rua Bras
- Fernandez Niño Emilio
- Galiano Garcia Roser
- Gallart Martinez Joan
- Garcia Casas Eduardo
- Garcia Vegas Francisco
- Martinez Soley Ignacio
- Mascaro Deniel Francesc Xavier
- Mayor Lozano Mayte
- Medialdea Felix Cristina
- Mendez Fuentes Juan Jose
- Obiols Tolo Carlos
- Olmedilla Salas Javier
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Quiroga Fernandez Jose Luis
- Sirvent Mazarico Pablo Manuel
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45098 , F 55, S 8, H B 476720, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Apoderado Solidario
- Mayor Lozano Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44707 , F 11, S 8, H B 393781, I/A 1197 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 208, S 8, H M 39689, I/A 130 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29131 , F 33, S 8, H M 53695, I/A 85 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 108, S 8, H M 3, I/A 83 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Información de MAYOR LOZANO MAYTE
Mostramos los datos de MAYOR LOZANO MAYTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYOR LOZANO MAYTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos