BLANC OCHOA ANA MARIA
Informe ejecutivo de BLANC OCHOA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BLANC OCHOA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 27/06/2024 | |
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION A.V. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION A.V. SA | Secretario No Consejero | 09/10/2023 | |
POPULAR SPAIN HOLDING DE INVERSIONES SL | Vicesecret. | 20/02/2020 | |
ALLIANZ TECHNOLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2016 | |
ALLIANZ TECHNOLOGY SL | V-SEC NO CON | 17/12/2015 | |
FENIX DIRECTO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 26/04/2011 | |
FENIX DIRECTO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Vicesecretario No Consejero | 22/02/2011 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | V-SEC NO CON | 17/02/2011 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 09/08/2010 |
VINCULACIONES DE BLANC OCHOA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANC OCHOA ANA MARIA
Apoderado
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Cabezas Marcos Geronimo
- Cavero Hernandez Maria Jose
- Ribas Alins Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 62591, I/A 1182 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45506 , F 111, S 8, H M 743505, I/A 86 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Crego Liz Sergio
- Espinet Padura Sergio
- Fernandez Fernandez Concepcion
- Fernandez Niño Emilio
- Guevara Santamaria Jenny Catalina
- Iliakis Christoforos
- Jurado Martin Thais
- Lazaro Ramos Maria Belen
- Mayor Lozano Mayte
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Rodriguez Gonzalez Elena
- Segura Rius Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45506 , F 111, S 8, H M 743505, I/A 86 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Secretario No Consejero
- Blanc Ochoa Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44091 , F 15, S 8, H M 743505, I/A 78 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Blanc Ochoa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44091 , F 15, S 8, H M 743505, I/A 78 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Colombas Calafat Miguel
- Crego Liz Sergio
- Del Peso Murcia Leticia
- Diez Yañez Jaime
- Espinet Padura Sergio
- Fernandez Fernandez Concepcion
- Ferre Arlandez Jose Luis
- Guevara Santamaria Jenny Catalina
- Hurtado Coll Rafael
- Iliakis Christoforos
- Jurado Martin Thais
- Lazaro Ramos Maria Belen
- Lopez Lopez Ignacio
- Marcos Fernandez Isabel
- Mayor Lozano Maria Teresa
- Moreno Martinez Carlos
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Perello Oliver Beatriz
- Rodriguez Gonzalez Elena
- Sanchez De Castro Fernandez Manuel
- Segura Rius Mireia
- Subira Amoros Gisela
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41988 , F 3, S 8, H M 743505, I/A 3 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Blanc Ochoa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41988 , F 3, S 8, H M 743505, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Empresa: ALLIANZ SA A S AGENCIA DE SEGUROS
Consejero
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Garcia Vegas Jose Francisco
- Magem Ambrosio Miquel
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Blanc Ochoa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41814 , F 159, S 8, H B 118293, I/A 111 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: ALLIANZ SA A S AGENCIA DE SEGUROS
Consejero
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Garcia Vegas Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41814 , F 159, S 8, H B 118293, I/A 109 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Blanc Ochoa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38028 , F 16, S 8, H M 39689, I/A 211 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
VER MAS ACTOS
Información de BLANC OCHOA ANA MARIA
Mostramos los datos de BLANC OCHOA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANC OCHOA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos