MEDIALDEA FELIX CRISTINA
Informe ejecutivo de MEDIALDEA FELIX CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDIALDEA FELIX CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE MEDIALDEA FELIX CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIALDEA FELIX CRISTINA
Empresa: ALLIANZ TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47574 , F 192, S 8, H B 476720, I/A 43 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38927 , F 10, S 8, H M 20366, I/A 276 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Medialdea Felix Cristina
- Rodriguez Gonzalez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35578 , F 189, S 8, H M 20366, I/A 247 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: AMOS IBEROLATAM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camps Ballus Jose Maria
- Catala Armengol Lluis
- Cristina Conceincao Anunciacao Petronilha Rua Bras
- Fernandez Niño Emilio
- Galiano Garcia Roser
- Gallart Martinez Joan
- Garcia Casas Eduardo
- Garcia Vegas Francisco
- Martinez Soley Ignacio
- Mascaro Deniel Francesc Xavier
- Mayor Lozano Mayte
- Medialdea Felix Cristina
- Mendez Fuentes Juan Jose
- Obiols Tolo Carlos
- Olmedilla Salas Javier
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Quiroga Fernandez Jose Luis
- Sirvent Mazarico Pablo Manuel
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45098 , F 55, S 8, H B 476720, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Apoderado
- Medialdea Felix Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41520 , F 164, S 8, H B 393781, I/A 1094 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08
Información de MEDIALDEA FELIX CRISTINA
Mostramos los datos de MEDIALDEA FELIX CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIALDEA FELIX CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos