LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL
Empresa: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballesta Rodriguez Enrique
- Bañales Pascual Jose Ramon
- Camacho Mendoza Jose Luis
- Chumillas Gomez Del Olmo Diana
- Clemente Belmonte Cristina
- Gallardo Jimenez David Omar
- Guerricabeitia Igartua Jose Felix
- Martinez Azpitarte Beatriz
- Nevado Fraile Almudena
- Ojeda Vaquero Maria Fernanda
- Prieto Vila Maria Jesus
- Rubio Lasarte Lucia
- Sanchez Tocino Maria Del Carmen
- Tejera Alhambra Maria
- Velasco Ortiz Villajos Magdalena
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40672 , F 190, S 8, H M 709924, I/A 22 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballesta Rodriguez Enrique
- Chumillas Gomez Del Olmo Diana
- Gallardo Jimenez David Omar
- Guevara Santamaria Jenny Catalina
- Lazaro Ramos Maria Belen
- Lopez-doriga Diez Rafael
- Martinez Azpitarte Beatriz
- Mayor Lozano Mayte
- Moreno Caballero Jaime-david
- Ojeda Vaquero Maria Fernanda
- Ortiz Pereira Ana Leticia
- Pascual Pascual Ascension
- Ruiz Costa Jussa Laura
- Sassot Cladera Genoveva
- Segura Rius Mireia
- Subira Amoros Gisela
- Velasco Ortiz Villajos Magdalena
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40672 , F 180, S 8, H M 709924, I/A 15 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Empresa: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado
- Alsina Costa Carlos
- Ballesta Rodriguez Enrique
- Bartolome Martinez Oscar
- Blanco Barbon Maria
- Borra Pedrero Maria Del Carmen
- Chumillas Gomez Del Olmo Diana
- Clemente Belmonte Cristina
- Diaz Gaitan Nuria
- Elipe Bermejo Daniel
- Fernandez Cervera Miguel Angel
- Gallardo Jimenez David Omar
- Garcia Moreno Jose Antonio
- Gimenez Martin Ana Julia
- Iliakis Christoforos
- Jurado Martin Thais
- Lasurt Navarro Ramon
- Lopez-doriga Diez Rafael
- Lopez Vacas Juan Adolfo
- Macarie Emilia Daniela
- Martin Alonso Monica
- Martinez Azpitarte Beatriz
- Nogal Cabezas Mario
- Ojea Vaquero Maria Fernanda
- Perez Jaime Miguel
- Sanchez Tocino Maria Del Carmen
- Tejera Alhambra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40672 , F 167, S 8, H M 709924, I/A 8 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Información de LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL
Mostramos los datos de LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ-DORIGA DIEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos