MATILDE MARTINEZ ORTS
Informe ejecutivo de MATILDE MARTINEZ ORTS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATILDE MARTINEZ ORTS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Vicepresidente | 31/07/2024 | |
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Consejero | 31/07/2024 |
VINCULACIONES DE MATILDE MARTINEZ ORTS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATILDE MARTINEZ ORTS
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matilde Martinez Orts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matilde Martinez Orts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matilde Martinez Orts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 17 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matilde Martinez Orts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 16 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matilde Martinez Orts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Matilde Martinez Orts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Información de MATILDE MARTINEZ ORTS
Mostramos los datos de MATILDE MARTINEZ ORTS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATILDE MARTINEZ ORTS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos