MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO
Informe ejecutivo de MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Consejero | 31/07/2024 | |
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Secretario | 31/07/2024 | |
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Consejero Delegado | 31/07/2024 |
VINCULACIONES DE MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
- Maria Jose Martinez Escudero
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
- Maria Jose Martinez Escudero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
- Maria Jose Martinez Escudero
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
- Maria Jose Martinez Escudero
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 17 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
- Maria Jose Martinez Escudero
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 16 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
- Maria Jose Martinez Escudero
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Información de MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO
Mostramos los datos de MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JOSE MARTINEZ ESCUDERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos