JOSE MARTINEZ HENAREJOS
Informe ejecutivo de JOSE MARTINEZ HENAREJOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MARTINEZ HENAREJOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Apoderado Solidario | 27/07/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE MARTINEZ HENAREJOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARTINEZ HENAREJOS
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
- Jose Martinez Henarejos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
- Jose Martinez Henarejos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 17 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
- Jose Martinez Henarejos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 16 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Apoderado Solidario
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 14 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
- Jose Martinez Henarejos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
- Jose Martinez Henarejos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Información de JOSE MARTINEZ HENAREJOS
Mostramos los datos de JOSE MARTINEZ HENAREJOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARTINEZ HENAREJOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos