BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS
Informe ejecutivo de BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Presidente | 31/07/2024 | |
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Consejero | 31/07/2024 | |
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | Apoderado Solidario | 27/07/2012 |
VINCULACIONES DE BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
- Benigno Martinez Henarejos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
- Benigno Martinez Henarejos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3158, I/A 20 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
- Benigno Martinez Henarejos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 17 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
- Benigno Martinez Henarejos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 84, S 8, H MU 3158, I/A 16 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Apoderado Solidario
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 14 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
- Benigno Martinez Henarejos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Empresa: INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Benigno Martinez Henarejos
- Jose Martinez Henarejos
- Maria Jose Martinez Escudero
- Matilde Martinez Orts
Presidente
Secretario
- Benigno Martinez Henarejos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 89, S 8, H MU 3158, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-30
Información de BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS
Mostramos los datos de BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENIGNO MARTINEZ HENAREJOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos