MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCOMERCIAL MAJOMA SL | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
MARTIMAR MOTOR SL | Administrador Solidario | 07/12/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Empresa: AUTOCOMERCIAL MAJOMA SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 66, S 8, H CU 6985, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-16
Empresa: MARTIMAR MOTOR SL
Administrador Solidario
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024, L 788, F 177, S 8, H AB 28464, I/A 1 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-02
Empresa: MARTORAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 123, S 8, H CU 2299, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-16
Empresa: TALLERES ORTIZ ALBACETE INIESTA SA
Liquidador
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354, L 118, F 94, S 8, H AB 2523, I/A 3 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-02
Empresa: TALLERES ORTIZ ALBACETE INIESTA SA
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354, L 118, F 94, S 8, H AB 2523, I/A 3 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-02
Empresa: RESTAURANTE CAFE BAR ROMICA SL
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 489, F 63, S 8, H AB 11131, I/A 4 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-02
Empresa: RESTAURANTE CAFE BAR ROMICA SL
Administrador Solidario
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 489, F 63, S 8, H AB 11131, I/A 4 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-02
Información de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos