MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTORAR SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO
Empresa: INMOBILIARIAS MARTINOR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Rodriguez Consuelo
- Martinez Rodriguez Francisco Vidal
- Rodriguez Gutierrez Sabina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 111, S 8, H Z 21380, I/A 6 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-50
Empresa: ORTIZ & GUTIERREZ 1988-2018 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Rodriguez Consuelo
- Martinez Rodriguez Francisco Vidal
- Rodriguez Gutierrez Sabina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405 , F 123, S 8, H Z 65503, I/A 3 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-50
Empresa: INTERNACIONAL DELIVERY PARTS 2008 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Rodriguez Consuelo
- Martinez Rodriguez Francisco Vidal
- Rodriguez Gutierrez Sabina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3634 , F 44, S 8, H Z 46727, I/A 6 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-50
Empresa: ORTIZ VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Rodriguez Consuelo
- Martinez Rodriguez Francisco Vidal
- Rodriguez Gutierrez Sabina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 9, S 8, H Z 11129, I/A 10 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-50
Empresa: TALLERES ORTIZ MINGLANILLA SRL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 103, S 8, H CU 8964, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-16
Empresa: TALLERES ORTIZ MINGLANILLA SRL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 101, S 8, H CU 8964, I/A 2 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-16
Empresa: TALLERES ORTIZ MINGLANILLA SRL
Administrador Unico
- Martinez Ortiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 101, S 8, H CU 8964, I/A 2 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-16
Empresa: SCAORTIZ SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 218, S 8, H CU 1085, I/A 12 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-16
Empresa: SCAORTIZ SA
Administrador Unico
- Martinez Ortiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 218, S 8, H CU 1085, I/A 12 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-16
Empresa: ORTIZ VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 26, S 8, H Z 11129, I/A 7 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-50
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos