MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULADOS MARTINEZ SL | Administrador Solidario | 13/06/2022 | |
ARIESTARIO SL | Administrador Unico | 11/12/2019 | |
MADER CAROLINA SL | Presidente | 03/06/2019 | |
MADER CAROLINA SL | Consejero | 03/06/2019 | |
MADER CENTRO ESPECIAL MULTISERVICIOS SL | Administrador Unico | 12/08/2013 | |
CAFETERIA BAR I RESTAURANT MEDITERRANIA SL | Administrador Unico | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
Empresa: MANIPULADOS MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez De La Torre Marta
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34410 , F 161, S 8, H B 245690, I/A 6 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Empresa: MANIPULADOS MARTINEZ SL
Administrador
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34410 , F 161, S 8, H B 245690, I/A 6 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcazar Sanchez Jorge
- Alejo Aldana Ferran
- Bello Rama Rafael
- Castro Alvarez Juan Rafael
- Garcia Herraiz Oscar Jesus
- Garcia Peralta Daniel
- Garcia Romero Maria Cruz
- Granados Fernandez Pablo
- Juarez Marrero Fernando
- Lopez Callejon Rosa
- Martinez Romero Francisco
- Mendoza Sanchez Oscar
- Muñoz Llamas Silvia
- Rodriguez Lopez Maria-antonia
- Sanchez Gamas Gerardo
- Santiago Cañadas Yolanda Maria
- Sanz Bonilla Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 46, S 8, H M 52461, I/A 741 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: IMPORTADORA DE MENAJE EUROPLASTIC SL
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 189, S 8, H B 416558, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: IMPORTADORA DE MENAJE EUROPLASTIC SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Francisco
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 189, S 8, H B 416558, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: EUROPLASTIC MENAJE DE HOGAR SL
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46206 , F 38, S 8, H B 512948, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: EUROPLASTIC MENAJE DE HOGAR SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Francisco
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46206 , F 38, S 8, H B 512948, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: ARIESTARIO SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36737 , F 163, S 8, H B 284622, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: MADER CAROLINA SL
Consejero
- Martinez Plazas Elisabeth
- Martinez Romero Francisco
- Plazas Navarro Maria
Presidente
- Martinez Romero Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 5, S 8, H J 6503, I/A 9 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-23
Empresa: MADER CAROLINA SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 5, S 8, H J 6503, I/A 9 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-23
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ ROMERO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROMERO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos