MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIMAR MOTOR SL | Administrador Solidario | 07/12/2020 | |
MARTORAR SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL
Empresa: AUTOCOMERCIAL MAJOMA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Romero Jose Vidal
- Zamora Olmeda Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 66, S 8, H CU 6985, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-16
Empresa: MARTIMAR MOTOR SL
Administrador Solidario
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024, L 788, F 177, S 8, H AB 28464, I/A 1 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-02
Empresa: MARTORAR SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 123, S 8, H CU 2299, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-16
Empresa: MARTORAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 123, S 8, H CU 2299, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-16
Empresa: TALLERES ORTIZ ALBACETE INIESTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Ortiz Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Pilar
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354, L 118, F 94, S 8, H AB 2523, I/A 3 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-02
Empresa: RESTAURANTE CAFE BAR ROMICA SL
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 489, F 63, S 8, H AB 11131, I/A 4 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-02
Empresa: RESTAURANTE CAFE BAR ROMICA SL
Administrador Solidario
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Liquidador
- Martinez Romero Francisco
- Martinez Romero Jose Vidal
- Martinez Romero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 489, F 63, S 8, H AB 11131, I/A 4 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-02
Información de MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL
Mostramos los datos de MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROMERO JOSE VIDAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos