MARTINEZ GUTIERREZ JULIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ GUTIERREZ JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GUTIERREZ JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero | 26/05/2014 | 30/11/2020 |
PADEL INDOOR JAEN SA | Administrador Mancomunado | 03/10/2013 | 26/05/2014 |
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2013 | 03/10/2013 |
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero | 14/05/2013 | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GUTIERREZ JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GUTIERREZ JULIO
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero
- Agudo Trujillo Benigno
- Agudo Trujillo Sergio
- Castilla Castilla Jose Antonio
- Liebanas Moreno Ramon
- Marin Garcia Francisco
- Martinez Gutierrez Julio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 129, S 8, H J 19892, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 128, S 8, H J 19892, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 128, S 8, H J 19892, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 127, S 8, H J 19892, I/A 2 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agudo Trujillo Benigno
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 127, S 8, H J 19892, I/A 2 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agudo Trujillo Benigno
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 125, S 8, H J 19892, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-23
Información de MARTINEZ GUTIERREZ JULIO
Mostramos los datos de MARTINEZ GUTIERREZ JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GUTIERREZ JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos