AGUDO TRUJILLO BENIGNO
Informe ejecutivo de AGUDO TRUJILLO BENIGNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUDO TRUJILLO BENIGNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero Delegado Solidario | 30/11/2020 | |
PADEL INDOOR JAEN SA | Presidente | 30/11/2020 | |
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero | 30/11/2020 | |
PANIFICADORA AGUDO TRUJILLO SL | Administrador Solidario | 23/03/2015 |
VINCULACIONES DE AGUDO TRUJILLO BENIGNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUDO TRUJILLO BENIGNO
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Solidario
- Agudo Trujillo Benigno
- Liebanas Moreno Ramon
Consejero
- Agudo Trujillo Benigno
- Agudo Trujillo Sergio
- Liebanas Moreno Ramon
Presidente
- Agudo Trujillo Benigno
- Liebanas Moreno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 129, S 8, H J 19892, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero
Presidente
- Agudo Trujillo Benigno
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 129, S 8, H J 19892, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-23
Empresa: PANIFICADORA AGUDO TRUJILLO SL
Administrador Solidario
- Agudo Trujillo Benigno
- Agudo Trujillo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 53, S 8, H J 8896, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Agudo Trujillo Benigno
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 128, S 8, H J 19892, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agudo Trujillo Benigno
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
- Agudo Trujillo Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 127, S 8, H J 19892, I/A 2 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Agudo Trujillo Benigno
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
- Agudo Trujillo Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 125, S 8, H J 19892, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-23
Información de AGUDO TRUJILLO BENIGNO
Mostramos los datos de AGUDO TRUJILLO BENIGNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUDO TRUJILLO BENIGNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos