MARIN GARCIA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARIN GARCIA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARIN GARCIA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Suplente | 10/09/2020 | |
INVERSIONES Y RECUPERACIONES F. J. T. 2017 SL | Administrador Unico | 21/12/2017 | |
ANTORELENA SL | Socio Unico | 15/01/2016 | |
ANTORELENA SL | Administrador Unico | 15/01/2016 | |
SOCIEDAD PATRIMONIAL FRANESTI SRL | Administrador Unico | 27/01/2012 |
VINCULACIONES DE MARIN GARCIA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN GARCIA FRANCISCO
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 129, S 8, H J 19892, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-23
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
- Marin Garcia Francisco
- Mesa Del Castillo Clavel Luis
- Rodriguez Jurado Francisco Javier
- Soler Sanchez Rodrigo
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 60, S 8, H AL 40338, I/A 557 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
- Garcia Cruz Rafael
- Marin Garcia Francisco
- Rodriguez Jurado Francisco Javier
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 60, S 8, H AL 40338, I/A 557 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-04
Administrador Unico
- Marin Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 17, S 8, H GR 50981, I/A 1 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-18
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Suplente
- Colilles Cascallar Enrique Ramon
- Garcia Cruz Rafael
- Marin Garcia Francisco
- Rodriguez Jurado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 166, S 8, H AL 40338, I/A 243 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
- Colilles Cascallar Enrique Ramon
- Garcia Cruz Rafael
- Marin Garcia Francisco
- Rodriguez Jurado Francisco Javier
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 163, S 8, H AL 40338, I/A 239 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-04
Liquidador Solidario
- Marin Garcia Francisco
- Marin Garcia Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12032 , F 144, S 8, H M 189429, I/A 3 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Administrador Solidario
- Marin Garcia Francisco
- Marin Garcia Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12032 , F 144, S 8, H M 189429, I/A 3 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: ANTORELENA SL
Administrador Unico
- Marin Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 5, S 8, H GR 47874, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-18
Empresa: ANTORELENA SL
Socio Único
- Marin Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 5, S 8, H GR 47874, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-18
VER MAS ACTOS
Información de MARIN GARCIA FRANCISCO
Mostramos los datos de MARIN GARCIA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN GARCIA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos