CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero | 26/05/2014 | 30/11/2020 |
PADEL INDOOR JAEN SA | Consejero | 14/05/2013 | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero
- Agudo Trujillo Benigno
- Agudo Trujillo Sergio
- Castilla Castilla Jose Antonio
- Liebanas Moreno Ramon
- Marin Garcia Francisco
- Martinez Gutierrez Julio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 129, S 8, H J 19892, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 128, S 8, H J 19892, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Agudo Trujillo Benigno
- Castilla Castilla Jose Antonio
- Garcia Muñoz Maria Belen
- Marin Garcia Francisco
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 127, S 8, H J 19892, I/A 2 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-23
Empresa: PADEL INDOOR JAEN SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Agudo Trujillo Benigno
- Castilla Castilla Jose Antonio
- Garcia Muñoz Maria Belen
- Marin Garcia Francisco
- Martinez Gutierrez Julio
- Perez Trillo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 125, S 8, H J 19892, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-23
Información de CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA CASTILLA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos