MARS LLORET CARLES
Informe ejecutivo de MARS LLORET CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARS LLORET CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRANE GLOBAL HOLDINGS SL | Apoderado | 20/09/2011 | 02/11/2023 |
NRI IBERICA SA | Apoderado | 18/02/2009 | 07/09/2011 |
VINCULACIONES DE MARS LLORET CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARS LLORET CARLES
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 35, S 8, H B 233673, I/A 38 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado
- Garcia Martinez Gemma
- Mars Lloret Carles
- Rueda Plasencia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36672 , F 119, S 8, H B 233673, I/A 25 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
Empresa: NRI IBERICA SA
Apoderado
- Mars Lloret Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29328 , F 136, S 8, H B 84327, I/A 37 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Información de MARS LLORET CARLES
Mostramos los datos de MARS LLORET CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARS LLORET CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos