EDWARD S SWITTER
Informe ejecutivo de EDWARD S SWITTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE EDWARD S SWITTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDWARD S SWITTER
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 35, S 8, H B 233673, I/A 38 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Edward S Switter
Consejero
- Edward S Switter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 35, S 8, H B 233673, I/A 37 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Empresa: CRANE NXT SL
Apoderado Solidario
- Almazor Mur Albert
- Edward S Switter
- Espuny Arazuri Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48473 , F 135, S 8, H B 585051, I/A 2 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Edward S Switter
- Espuny Arazuri Tomas
- Max Homer Mitchell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 32, S 8, H B 233673, I/A 30 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado
- Edward S Switter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36672 , F 113, S 8, H B 233673, I/A 20 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Consejero
- Edward S Switter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36672 , F 113, S 8, H B 233673, I/A 19 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08
Información de EDWARD S SWITTER
Mostramos los datos de EDWARD S SWITTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDWARD S SWITTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos