LISA HADFIELD
Informe ejecutivo de LISA HADFIELD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LISA HADFIELD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRANE NXT SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2023 | |
CRANE NXT SL | Apoderado Solidario | 15/12/2022 |
VINCULACIONES DE LISA HADFIELD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LISA HADFIELD
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Martinez Gemma
- Lisa Hadfield
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 35, S 8, H B 233673, I/A 38 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: CRANE NXT SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Martinez Gemma
- Lisa Hadfield
- Patricia Ann Barrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 137, S 8, H B 585051, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-08
Empresa: CRANE NXT SL
Apoderado Solidario
- Garcia Martinez Gemma
- Lisa Hadfield
- Patricia Ann Barrie
- Rueda Plasencia Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 136, S 8, H B 585051, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-08
Empresa: CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Martinez Gemma
- Lisa Hadfield
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 33, S 8, H B 233673, I/A 32 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
Información de LISA HADFIELD
Mostramos los datos de LISA HADFIELD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LISA HADFIELD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos