NRI IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Maresme, 44
Código Postal 08918
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social NRI IBERICA SA
CIF A08263949
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.nri.de
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Klaus Wurster
VINCULACIONES DE NRI IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NRI IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleixandre Clement Carles | Consejero | 15/02/2011 | 07/09/2011 |
Fernandez Mateos Cesar | Apoderado | 18/02/2009 | 07/09/2011 |
Klaus Wurster | Presidente | 15/02/2011 | 07/09/2011 |
Klaus Wurster | Consejero | 15/02/2011 | 07/09/2011 |
Klaus Wurster | Consejero Delegado | 15/02/2011 | 07/09/2011 |
Mars Lloret Carles | Apoderado | 18/02/2009 | 07/09/2011 |
Stephan Jockel | Consejero | 15/02/2011 | 07/09/2011 |
ACTOS BORME DE NRI IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29328 , F 137, S 8, H B 84327, I/A 40 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:CRANE GLOBAL HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29328 , F 137, S 8, H B 84327, I/A 39 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29328 , F 137, S 8, H B 84327, I/A 38 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29328 , F 136, S 8, H B 84327, I/A 37 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29328 , F 136, S 8, H B 84327, I/A 36 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08