MARIO RAPPANELLO
Informe ejecutivo de MARIO RAPPANELLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIO RAPPANELLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | MRO.COMS.CTR | 19/06/2017 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE MARIO RAPPANELLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIO RAPPANELLO
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladi
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 190, S 8, H B 210834, I/A 95 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladi
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 190, S 8, H B 210834, I/A 93 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladio
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 190, S 8, H B 210834, I/A 93 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladi
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 154, S 8, H B 346073, I/A 55 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Igor Garzesi
- Mario Rappanello
- Perez Mir Francesc
- Sala Papell Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 123, S 8, H B 73301, I/A 1227 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Igor Garzesi
- Mario Rappanello
- Sala Papell Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 123, S 8, H B 73301, I/A 1227 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Mario Rappanello
- Perez Mir Francesc
- Sala Papell Xavier
- Tello Fernandez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 29, S 8, H B 73301, I/A 1215 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Mario Rappanello
- Sala Papell Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 29, S 8, H B 73301, I/A 1214 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladio
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 186, S 8, H B 210834, I/A 80 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Lopez Lopez Julio
- Mario Rappanello
- Salinas Castillo Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 142, S 8, H B 73301, I/A 976 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Información de MARIO RAPPANELLO
Mostramos los datos de MARIO RAPPANELLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIO RAPPANELLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos