PEREZ MIR FRANCESC
Informe ejecutivo de PEREZ MIR FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ MIR FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 25/10/2016 | 02/01/2019 |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 02/01/2019 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | 02/01/2019 |
VINCULACIONES DE PEREZ MIR FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MIR FRANCESC
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Perez Mir Francesc
- Perez Mir Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 73, S 8, H V 178506, I/A 75 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-46
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Igor Garzesi
- Mario Rappanello
- Perez Mir Francesc
- Sala Papell Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 123, S 8, H B 73301, I/A 1227 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Mario Rappanello
- Perez Mir Francesc
- Sala Papell Xavier
- Tello Fernandez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 29, S 8, H B 73301, I/A 1215 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Información de PEREZ MIR FRANCESC
Mostramos los datos de PEREZ MIR FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MIR FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos