IGOR GARZESI
Informe ejecutivo de IGOR GARZESI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IGOR GARZESI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 29/10/2015 |
VINCULACIONES DE IGOR GARZESI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGOR GARZESI
Apoderado
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 74, S 8, H B 42352, I/A 109 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Apoderado
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46161 , F 211, S 8, H B 62312, I/A 65 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Igor Garzesi
- Mario Rappanello
- Perez Mir Francesc
- Sala Papell Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 123, S 8, H B 73301, I/A 1227 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Igor Garzesi
- Mario Rappanello
- Sala Papell Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 123, S 8, H B 73301, I/A 1227 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Casas Palomo Alfonso
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 220, S 8, H B 73301, I/A 1176 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Casas Palomo Alfonso
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 220, S 8, H B 73301, I/A 1175 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Apoderado
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 98, S 8, H B 42352, I/A 89 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-08
Apoderado
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40455 , F 174, S 8, H B 62312, I/A 43 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-08
Empresa: DEVELOPMENT BUSINESS OPERATIONS SL
Administrador
- Igor Garzesi
- Lodovico Garzesi
- Omar Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 92, S 8, H B 62171, I/A 3 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-08
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 37, S 8, H B 73301, I/A 749 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
VER MAS ACTOS
Información de IGOR GARZESI
Mostramos los datos de IGOR GARZESI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGOR GARZESI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos