CASAS PALOMO ALFONSO
Informe ejecutivo de CASAS PALOMO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAS PALOMO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIOLANUM GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Director General | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE CASAS PALOMO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS PALOMO ALFONSO
Empresa: DON CURRO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Casas Palomo Alfonso
Secretario
- Casas Palomo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687, L 4594, F 188, S 8, H MA142930, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-29
Empresa: DON CURRO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Casas Palomo Alfonso
Secretario
- Casas Palomo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 135, S 8, H B 233199, I/A 36 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Director General
- Casas Palomo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 72, S 8, H B 42352, I/A 104 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Casas Palomo Alfonso
Apoderado
- Casas Palomo Alfonso
- Casas Palomo Alfonso
- Casas Palomo Alfonso
- Casas Palomo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 30, S 8, H B 73301, I/A 1218 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Casas Palomo Alfonso
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 220, S 8, H B 73301, I/A 1176 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Casas Palomo Alfonso
- Igor Garzesi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 220, S 8, H B 73301, I/A 1175 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Casas Palomo Alfonso
- Martinez Guijarro Jordi
- Mesa Chercoles Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 142, S 8, H B 73301, I/A 977 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Casas Palomo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 85, S 8, H B 73301, I/A 849 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-08
Información de CASAS PALOMO ALFONSO
Mostramos los datos de CASAS PALOMO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS PALOMO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos