MARTINEZ GUIJARRO JORDI
Informe ejecutivo de MARTINEZ GUIJARRO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GUIJARRO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Mancomunado | 14/11/2018 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Mancomunado | 13/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GUIJARRO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GUIJARRO JORDI
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Guijarro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 71, S 8, H V 178506, I/A 67 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-46
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Garcia M Victoria
- Martinez Guijarro Jordi
- Mesa Chercoles Javier
- Morillas Moreno Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 121, S 8, H B 73301, I/A 1221 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Martinez Guijarro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 215, S 8, H B 73301, I/A 1162 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Guijarro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 212, S 8, H B 73301, I/A 1160 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Casas Palomo Alfonso
- Martinez Guijarro Jordi
- Mesa Chercoles Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 142, S 8, H B 73301, I/A 977 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Apoderado
- Martinez Guijarro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33996 , F 43, S 8, H B 240270, I/A 3 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Martinez Guijarro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 49, S 8, H B 73301, I/A 773 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Información de MARTINEZ GUIJARRO JORDI
Mostramos los datos de MARTINEZ GUIJARRO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GUIJARRO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos