CARAMES SEVILLA ELADI
Informe ejecutivo de CARAMES SEVILLA ELADI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARAMES SEVILLA ELADI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | MRO.COMS.CTR | 19/06/2017 | 18/08/2020 |
PENSIONS CAIXA 34 FP | MRO.COMS.CTR | 15/06/2017 | 03/07/2017 |
VINCULACIONES DE CARAMES SEVILLA ELADI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARAMES SEVILLA ELADI
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Carames Sevilla Eladi
- Rappanello Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 189, S 8, H M 663992, I/A 27 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladi
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 190, S 8, H B 210834, I/A 95 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladi
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 190, S 8, H B 210834, I/A 93 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Carames Sevilla Eladi
- Mario Rappanello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 154, S 8, H B 346073, I/A 55 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Información de CARAMES SEVILLA ELADI
Mostramos los datos de CARAMES SEVILLA ELADI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARAMES SEVILLA ELADI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos