MALDONADO PEÑA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MALDONADO PEÑA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MALDONADO PEÑA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMARRO PERFILERIA SL | Apoderado Solidario | 20/10/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Apoderado Solidario | 29/08/2016 | |
AMARRO PERFILERIA SL | Consejero | 15/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Consejero | 14/07/2016 |
VINCULACIONES DE MALDONADO PEÑA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO PEÑA MARIA JOSE
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Concepcion
- Maldonado Peña Maria Amparo
- Maldonado Peña Maria Jose
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 12, S 8, H V 115949, I/A 5 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 27 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 10, S 8, H V 115949, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Amparo
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 25 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Información de MALDONADO PEÑA MARIA JOSE
Mostramos los datos de MALDONADO PEÑA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO PEÑA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos