MALDONADO NAVARRO ANTONIO
Informe ejecutivo de MALDONADO NAVARRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MALDONADO NAVARRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMARRO PERFILERIA SL | Presidente | 15/07/2016 | |
AMARRO PERFILERIA SL | Consejero Delegado | 15/07/2016 | |
AMARRO PERFILERIA SL | Consejero | 15/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Presidente | 14/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Consejero Delegado | 14/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Consejero | 14/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO CORTIZO SL | Presidente | 13/08/2012 | |
INDUSTRIAS AMARRO CORTIZO SL | Consejero Delegado | 13/08/2012 | |
INDUSTRIAS AMARRO CORTIZO SL | Consejero | 13/08/2012 | |
AMARRO ANODIZADO SL | Presidente | 08/02/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MALDONADO NAVARRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO NAVARRO ANTONIO
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Consejero Delegado
- Maldonado Navarro Antonio
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Presidente
- Maldonado Navarro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 10, S 8, H V 115949, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Consejero Delegado
- Maldonado Navarro Antonio
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Amparo
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Presidente
- Maldonado Navarro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 25 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO CORTIZO SL
Consejero Delegado
- Cortizo Soñora Jose Manuel
- Maldonado Navarro Antonio
Consejero
- Cortizo Almeida Raquel
- Cortizo Soñora Jose Manuel
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Concepcion
Presidente
- Maldonado Navarro Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7630, L 4929, F 217, S 8, H V 93068, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-46
Empresa: AMARRO ANODIZADO SL
Consejero Delegado
- Maldonado Navarro Antonio
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Concepcion
- Maldonado Peña Maria Amparo
Liquidador Unico
Presidente
- Maldonado Navarro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 16, S 8, H V 115950, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-46
Información de MALDONADO NAVARRO ANTONIO
Mostramos los datos de MALDONADO NAVARRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO NAVARRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos