MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS AMARRO SL | Apoderado Solidario | 29/08/2016 | |
AMARRO PERFILERIA SL | Apoderado Solidario | 29/08/2016 | |
AMARRO PERFILERIA SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2016 |
VINCULACIONES DE MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 11, S 8, H V 115949, I/A 4 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 26 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Administrador Mancomunado
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 10, S 8, H V 115949, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Presidente
Secretario
- Maldonado Peña Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 10, S 8, H V 115949, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Administrador Mancomunado
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 25 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Amparo
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Maldonado Peña Maria Jose
Presidente
Secretario
- Maldonado Peña Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 25 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO CORTIZO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortizo Almeida Raquel
- Cortizo Soñora Jose Manuel
- Maldonado Navarro Antonio
- Maldonado Peña Maria Concepcion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7630, L 4929, F 217, S 8, H V 93068, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-46
Información de MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO PEÑA MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos