MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL
Informe ejecutivo de MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS AMARRO SL | Apoderado Solidario | 29/08/2016 | |
AMARRO PERFILERIA SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2016 | |
INDUSTRIAS AMARRO SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2016 |
VINCULACIONES DE MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Concepcion
- Maldonado Peña Maria Amparo
- Maldonado Peña Maria Jose
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 12, S 8, H V 115949, I/A 5 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-46
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 11, S 8, H V 115949, I/A 4 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Apoderado Solidario
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 26 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: AMARRO PERFILERIA SL
Administrador Mancomunado
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8511, L 5801, F 10, S 8, H V 115949, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: INDUSTRIAS AMARRO SL
Administrador Mancomunado
- Maldonado Peña Maria Concepcion
- Montaner Maldonado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850, L 1162, F 190, S 8, H V 15840, I/A 25 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Información de MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL
Mostramos los datos de MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTANER MALDONADO JOSE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos