LOSADA TRABADA MARIA-REGINA
Informe ejecutivo de LOSADA TRABADA MARIA-REGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOSADA TRABADA MARIA-REGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR | Consejero | 23/09/2009 | 16/03/2016 |
XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOGARISA SA | Secretario | 24/11/2010 | 21/06/2012 |
VINCULACIONES DE LOSADA TRABADA MARIA-REGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA TRABADA MARIA-REGINA
Empresa: AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR
Consejero
- Caixa Rural Galega S.C.C.L.G
- Camara De Comercio De Santiago
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Confederacion De Empresarios De La Coruña
- Confederacion De Empresarios De Lugo
- Diputacion Provincial De Lugo
- EL PROGRESO DE LUGO SL
- GRUPO INTAF SL
- HIPOLITO SL
- Losada Trabada Maria-regina
- LUGOCAR SL
- M. CAEIRO SA
- MYHNOR MORTEROS Y HORMIGONES DEL NOROESTE SA
- SIAD 24 GALICIA SL
- Toca Carus Covadonga
- TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES SL
- VINIGALICIA SL
Miem.Com.Ej.
- Caixa Rural Galega S.C.C.L.G
- Camara De Comercio De Santiago
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Confederacion De Empresarios De La Coruña
- Confederacion De Empresarios De La Coruña
- Confederacion De Empresarios De Lugo
- Diputacion Provincial De Lugo
- EL PROGRESO DE LUGO SL
- GRUPO INTAF SL
- GRUPO INTAF SL
- HIPOLITO SL
- HIPOLITO SL
- LUGOCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 139, S 8, H C 2573, I/A 153 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 34 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
Empresa: AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR
Consejero
- BANCO GALLEGO SA
- Camara De Comercio De Santiago
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- CORTES ZAPATERIAS SL
- GESPIFONT SL
- INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO SL
- Losada Trabada Maria-regina
- LUGOCAR SL
- M. CAEIRO SA
- TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES SL
Miem.Com.Ej.
- Camara De Comercio De Santiago
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- CORTES ZAPATERIAS SL
- CORTES ZAPATERIAS SL
- GESPIFONT SL
- GESPIFONT SL
- INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO SL
- INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO SL
- LUGOCAR SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 128, S 8, H C 2573, I/A 130 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 31 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-15
Secretario
- Losada Trabada Maria-regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 23, S 8, H C 13474, I/A 66 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-15
Secretario
- Losada Trabada Maria-regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 21, S 8, H C 13474, I/A 56 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-15
Empresa: AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR
Consejero
- INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO SL
- Losada Trabada Maria-regina
- M. CAEIRO SA
- TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 118, S 8, H C 2573, I/A 98 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 161, S 8, H C 2387, I/A 22 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-15
Información de LOSADA TRABADA MARIA-REGINA
Mostramos los datos de LOSADA TRABADA MARIA-REGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA TRABADA MARIA-REGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos