XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
CIF A15041411
Capital Social 2.3289215E7 Euros
Página Web www.xesturcoruna.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Vidal Jose Antonio | Consejero | 16/11/2011 | 14/04/2014 |
Bone Pina Antonio Jose | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Calvo Pouso Diego | Presidente | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Calvo Pouso Diego | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Doporto Santos Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Doporto Santos Maria | Gerente | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Gallego Neira Rosa | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Gomez Seivane Hilario | Secretario | 14/04/2014 | |
Gonzalez Fernandez Alberto | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Lagares Perez Antonio-salvador | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 34 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 34 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 34 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 33 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-15
- Se acredita la inserción en la página web de esta sociedad: -www.xesturcoruna.com-, el día 27 de septiembre de 2013, del proyecto común de fusión de la misma con las sociedades "XESTION URBANISTICA LUGO, S.A.", "XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A." y "XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A.".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 32 N (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. 6.- Relativo a las "acciones"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 32 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-15
Capital Anterior: | 22.516.914,58 | Euros |
Aumento de capital: | 772.300,42 | Euros |
Capital Actual: | 23.289.215,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 32 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 31 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 164, S 8, H C 2387, I/A 30 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-15
Capital Anterior: | 18.649.402,36 | Euros |
Aumento de capital: | 3.867.512,22 | Euros |
Capital Actual: | 22.516.914,58 | Euros |
Porcentaje: | 20,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 164, S 8, H C 2387, I/A 30 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-15