CALVO POUSO DIEGO
Informe ejecutivo de CALVO POUSO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALVO POUSO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL SA | Consejero | 10/08/2012 | 18/07/2017 |
XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR SA | Consejero | 24/02/2014 | 11/02/2016 |
XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA | Presidente | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA | Consejero | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE CALVO POUSO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO POUSO DIEGO
Consejero
- Anca Candocia Elena
- Asociacion De Empresarios De Hostaleria De Ferrol
- Calvo Pouso Diego
- Camara Oficial De Comercio Industria E Navegacion
- Campos Gomez Miguel Angel
- Diaz Basoa Domingo
- Diaz Perez Yolanda
- Excelentisimo Ayuntamiento De Ferrol
- Fernandez Garcia Juan Jose
- Tobio Rodriguez Mercedes
- Veloso Rodriguez Ramon
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 162, S 8, H C 45955, I/A 3 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-15
Empresa: XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218 , F 93, S 8, H SC 47082, I/A 24 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
Presidente
- Calvo Pouso Diego
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 34 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
Empresa: XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218 , F 77, S 8, H SC 47082, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
Presidente
- Calvo Pouso Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 165, S 8, H C 2387, I/A 31 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-15
Consejero
- Anca Candocia Elena
- Asociacion De Empresarios De Hostaleria De Ferrol
- Calvo Pouso Diego
- Camara Oficial De Comercio Industria E Navegacion
- Campos Gomez Miguel Angel
- Diaz Basoa Domingo
- Diaz Perez Yolanda
- Excelentisimo Ayuntamiento De Ferrol
- Fernandez Garcia Juan Jose
- Tobio Rodriguez Mercedes
- Veloso Rodriguez Ramon
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 161, S 8, H C 45955, I/A 2 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
- Calvo Pouso Diego
Presidente
- Calvo Pouso Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 163, S 8, H C 2387, I/A 24 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-15
Empresa: XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA
Consejero
Presidente
- Calvo Pouso Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 161, S 8, H C 2387, I/A 22 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-15
Información de CALVO POUSO DIEGO
Mostramos los datos de CALVO POUSO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO POUSO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos