TOCA CARUS COVADONGA
Informe ejecutivo de TOCA CARUS COVADONGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOCA CARUS COVADONGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR | Consejero | 13/12/2013 | 16/03/2016 |
C.E.E.I. GALICIA SA | Liquidador | 29/08/2012 | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE TOCA CARUS COVADONGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOCA CARUS COVADONGA
Empresa: AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR
Consejero
- Caixa Rural Galega S.C.C.L.G
- Camara De Comercio De Santiago
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Confederacion De Empresarios De La Coruña
- Confederacion De Empresarios De Lugo
- Diputacion Provincial De Lugo
- EL PROGRESO DE LUGO SL
- GRUPO INTAF SL
- HIPOLITO SL
- Losada Trabada Maria-regina
- LUGOCAR SL
- M. CAEIRO SA
- MYHNOR MORTEROS Y HORMIGONES DEL NOROESTE SA
- SIAD 24 GALICIA SL
- Toca Carus Covadonga
- TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES SL
- VINIGALICIA SL
Miem.Com.Ej.
- Caixa Rural Galega S.C.C.L.G
- Camara De Comercio De Santiago
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion
- Confederacion De Empresarios De La Coruña
- Confederacion De Empresarios De La Coruña
- Confederacion De Empresarios De Lugo
- Diputacion Provincial De Lugo
- EL PROGRESO DE LUGO SL
- GRUPO INTAF SL
- GRUPO INTAF SL
- HIPOLITO SL
- HIPOLITO SL
- LUGOCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 139, S 8, H C 2573, I/A 153 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-15
Empresa: AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SGR
Consejero
Miem.Com.Ej.
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 128, S 8, H C 2573, I/A 130 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-15
Empresa: C.E.E.I. GALICIA SA
Liquidador
- Toca Carus Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6 , F 115, S 8, H SC 2398, I/A 36 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-15
Información de TOCA CARUS COVADONGA
Mostramos los datos de TOCA CARUS COVADONGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOCA CARUS COVADONGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos