LOPEZ RANDO JUAN
Informe ejecutivo de LOPEZ RANDO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ RANDO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS URANZU SA | Administrador Solidario | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RANDO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RANDO JUAN
Empresa: TRANS URANZU SA
Administrador Solidario
- Lopez Alzua Diego
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 45, S 8, H SS 15579, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: TRANS URANZU SA
Administrador Unico
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 45, S 8, H SS 15579, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Administrador Solidario
- Lopez Alzua Diego
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Administrador Unico
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: TRANS URANZU SA
Administrador Unico
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 45, S 8, H SS 15579, I/A 18 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-20
Empresa: URANZU GARRAIOAK SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 50, S 8, H SS 29049, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-20
Empresa: TRANS URANZU SA
Administrador Unico
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 44, S 8, H SS 15579, I/A 17 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-20
Información de LOPEZ RANDO JUAN
Mostramos los datos de LOPEZ RANDO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RANDO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos