FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA
Informe ejecutivo de FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URANZU GARRAIOAK SL | Liquidador Solidario | 04/05/2016 |
VINCULACIONES DE FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA
Empresa: JAMP MARKET SL
Administrador Solidario
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Prieto Zurutuza Miren Edurne
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 22, S 8, H SS 42200, I/A 2 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-20
Empresa: JAMP MARKET SL
Administrador Solidario
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Prieto Zurutuza Miren Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 20, S 8, H SS 42200, I/A 1 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Empresa: SEFATEC SL
Liquidador
- Frutos Irazabal Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 185, S 8, H SS 5528, I/A 14 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: SEFATEC SL
Administrador Solidario
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Frutos Irazabal Oscar
Liquidador
- Frutos Irazabal Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 185, S 8, H SS 5528, I/A 14 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: URANZU GARRAIOAK SL
Liquidador Solidario
- Crespo Goñi Aintzane
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Gutierrez De La Fuente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 50, S 8, H SS 29049, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-20
Empresa: URANZU GARRAIOAK SL
Administrador Solidario
- Crespo Goñi Aintzane
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Gutierrez De La Fuente Javier
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 50, S 8, H SS 29049, I/A 4 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-20
Empresa: SEFATEC SL
Administrador Solidario
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Frutos Irazabal Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 185, S 8, H SS 5528, I/A 13 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-20
Empresa: SEFATEC ENGINEERING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carnicer Alfonso Pedro-luis
- Fouret Jean Louis
- Frutos Irazabal Maria Susana
- Frutos Irazabal Oscar
- Fundacion Inasmet
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 120, S 8, H SS 25740, I/A 6 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-20
Información de FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA
Mostramos los datos de FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUTOS IRAZABAL MARIA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos