LOPEZ ALZUA DIEGO
Informe ejecutivo de LOPEZ ALZUA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ ALZUA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS URANZU SA | Administrador Solidario | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALZUA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALZUA DIEGO
Empresa: TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Administrador Solidario
- Lopez Alzua Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 6 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: TRANS URANZU SA
Administrador Solidario
- Lopez Alzua Diego
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 45, S 8, H SS 15579, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Administrador Solidario
- Lopez Alzua Diego
- Lopez Rando Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Información de LOPEZ ALZUA DIEGO
Mostramos los datos de LOPEZ ALZUA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALZUA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos