TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Ventas, 45
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
CIF B20672077
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Rando Juan | Administrador Solidario | 12/01/2021 | 31/10/2022 |
Lopez Alzua Diego | Administrador Solidario | 12/01/2021 | 24/08/2021 |
Lopez Rando Juan | Administrador Unico | 12/01/2021 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 7 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Nif:B20672077
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:07/09/2022
Número Procedimiento Concursal:447/2022
Datos Registrales:
Tomo:
1769
Libro:
0
Folio:
55
Hoja:
8-16143
Inscripción:
7
Fecha Inscripción31/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 7 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES JUAN LOPEZ RANDO SL
Nif:B20672077
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:07/09/2022
Número Procedimiento Concursal:447/2022
Datos Registrales:
Tomo:
1769
Libro:
0
Folio:
55
Hoja:
8-16143
Inscripción:
7
Fecha Inscripción31/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 7 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 6 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 55, S 8, H SS 16143, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
- La sociedad tiene por objeto: -El transporte de mercancías por carretera en general y todas aquellas operaciones preparatorias, auxiliares o complementarias de las anteriores. -Realizar la actividad de agencia de transporte de mercancías, de transitario o de almacenista distribuidor, en general la r
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 54, S 8, H SS 16143, I/A 4 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-20
- POLIG VENTAS AUZOA Nº45-B BAJO, Nº 4, POLIGONO BID (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 54, S 8, H SS 16143, I/A 4 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-20