LOIZEAU ANTHONY
Informe ejecutivo de LOIZEAU ANTHONY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOIZEAU ANTHONY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QDQ MEDIA SA | Apoderado | 22/03/2020 | |
QDQ MEDIA SA | Apoderado | 21/12/2009 | 22/03/2020 |
HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL | Apoderado Mancomunado | 28/08/2012 | 26/11/2013 |
HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL | Presidente | 17/12/2009 | 26/11/2013 |
HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL | Consejero Delegado | 17/12/2009 | 26/11/2013 |
HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL | Consejero | 17/12/2009 | 26/11/2013 |
QDQ MEDIA SA | Consejero Delegado | 30/01/2009 | 27/12/2012 |
QDQ MEDIA SA | Consejero | 30/01/2009 | 27/12/2012 |
QDQ MEDIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | 27/12/2012 |
TRAZADA MARKETING SL | Presidente | 28/06/2011 | 26/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOIZEAU ANTHONY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOIZEAU ANTHONY
Empresa: QDQ MEDIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 176, S 8, H M 192360, I/A 140 (22/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado
- Loizeau Anthony
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 68, S 8, H M 491645, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Empresa: HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Consejero Delegado
- Loizeau Anthony
Consejero
- Clamart Martin Laurent
- Loizeau Anthony
Presidente
- Loizeau Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 68, S 8, H M 491645, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Loizeau Anthony
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 164, S 8, H M 192360, I/A 121 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Consejero Delegado
- Loizeau Anthony
Consejero
- Loizeau Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 164, S 8, H M 192360, I/A 121 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: OPTIMIZACLICK SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Loizeau Anthony
Consejero
- Fredet Sebastien
- Loizeau Anthony
Presidente
- Loizeau Anthony
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26049 , F 99, S 8, H M 469559, I/A 8 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: TRAZADA MARKETING SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Loizeau Anthony
Consejero
- Fredet Sebastien
- Loizeau Anthony
Presidente
- Loizeau Anthony
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20790 , F 120, S 8, H M 368423, I/A 11 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Empresa: HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Loizeau Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 67, S 8, H M 491645, I/A 3 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-28
Empresa: OPTIMIZACLICK SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Loizeau Anthony
- Plana Hidalgo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26049 , F 98, S 8, H M 469559, I/A 5 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Empresa: OPTIMIZACLICK SL
Consejero
- Fredet Sebastien
- Loizeau Anthony
- Narvaez Kirkpatrick Axel
- Plana Hidalgo Emilio
Presidente
- Loizeau Anthony
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26049 , F 97, S 8, H M 469559, I/A 4 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
VER MAS ACTOS
Información de LOIZEAU ANTHONY
Mostramos los datos de LOIZEAU ANTHONY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOIZEAU ANTHONY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos