HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL - EXTINGUIDA
Razón Social HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
CIF B85838977
Capital Social 303100.0 Euros
Actividad Servicios de representación de medios de comunicación
Fecha de Constitución 14/12/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Plana Hidalgo Emilio
Propietario QDQ MEDIA SA
VINCULACIONES DE HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ampollini Julien | Consejero | 26/11/2013 | 08/03/2017 |
Mac Donald Sanfilippo John Joseph | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2012 | 08/03/2017 |
Plana Hidalgo Emilio | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2013 | 08/03/2017 |
Plana Hidalgo Emilio | Consejero | 26/11/2013 | 08/03/2017 |
Plana Hidalgo Emilio | Presidente | 13/02/2017 | 08/03/2017 |
Plana Hidalgo Emilio | Consejero Delegado | 13/02/2017 | 08/03/2017 |
QDQ MEDIA SA | Socio Unico | 17/12/2009 | 08/03/2017 |
Sobrini Patxot Maria Rocio | Secretario No Consejero | 17/12/2009 | 08/03/2017 |
Sobrini Patxot Maria Rocio | Secretario | 13/02/2017 | 08/03/2017 |
Sobrini Patxot Maria Rocio | Consejero | 13/02/2017 | 08/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 70, S 8, H M 491645, I/A 7 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 70, S 8, H M 491645, I/A 7 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 69, S 8, H M 491645, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 69, S 8, H M 491645, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 303.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.677,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 69, S 8, H M 491645, I/A 5 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 69, S 8, H M 491645, I/A 5 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 68, S 8, H M 491645, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 68, S 8, H M 491645, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 68, S 8, H M 491645, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 67, S 8, H M 491645, I/A 3 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-28