AMPOLLINI JULIEN
Informe ejecutivo de AMPOLLINI JULIEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMPOLLINI JULIEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QDQ MEDIA SA | Consejero | 21/07/2010 | 22/08/2017 |
HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL | Consejero | 26/11/2013 | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE AMPOLLINI JULIEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMPOLLINI JULIEN
Empresa: QDQ MEDIA SA
Consejero
- Ampollini Julien
- Da-riba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 170, S 8, H M 192360, I/A 132 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Consejero
- Ampollini Julien
- Garcia Pascal
- Remy Jean Pierre
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 167, S 8, H M 192360, I/A 125 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Empresa: HORYZON MEDIA WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Ampollini Julien
- Bourillon Nicolas Louis
- Plana Hidalgo Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27288 , F 68, S 8, H M 491645, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Empresa: QDQ MEDIA SA
Consejero
- Ampollini Julien
- Billot Julien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18353 , F 160, S 8, H M 192360, I/A 116 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-28
Información de AMPOLLINI JULIEN
Mostramos los datos de AMPOLLINI JULIEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMPOLLINI JULIEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos